SERVICIOS EMPRESARIALES INVESTMENTS CAPITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 72
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVICIOS EMPRESARIALES INVESTMENTS CAPITAL SL
CIF B02646024
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 06/10/2020
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SERVICIOS EMPRESARIALES INVESTMENTS CAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS EMPRESARIALES INVESTMENTS CAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Haigh Llopart Daniel Andrew | Administrador Unico | 17/12/2020 | 30/08/2024 |
Haigh Llopart Daniel Andrew | Liquidador | 30/08/2024 | 30/08/2024 |
Domenech Masana Luis | Administrador Unico | 16/10/2020 | 17/12/2020 |
ACTOS BORME DE SERVICIOS EMPRESARIALES INVESTMENTS CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 722087, I/A 3 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 722087, I/A 3 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 722087, I/A 3 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 722087, I/A 3 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
- PASEO DE LA HABANA 72 Ptl.2 9º D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40693 , F 123, S 8, H M 722087, I/A 2 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40693 , F 123, S 8, H M 722087, I/A 2 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40693 , F 123, S 8, H M 722087, I/A 2 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40693 , F 122, S 8, H M 722087, I/A 1 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Dirección:C/ ALFONSO XII 36 - LOCAL IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:06/10/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a)- Asesoramiento económico, desarrollo de planes de marketing, comerciales tanto a personas físicas como jurídicas, así como el asesoramiento en la obtención de los derechos de la propiedad intelectual e industrial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40693 , F 122, S 8, H M 722087, I/A 1 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28