SERVICIOS DEL ANDEVALO MOYA BERMEJO SL - EXTINGUIDA
Municipio Valverde del Camino
Provincia Huelva
Razón Social SERVICIOS DEL ANDEVALO MOYA BERMEJO SL
CIF B21394689
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 03/05/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SERVICIOS DEL ANDEVALO MOYA BERMEJO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS DEL ANDEVALO MOYA BERMEJO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Trenas Romero Benjamin | Administrador Unico | 09/09/2016 | 13/12/2018 |
Trenas Romero Benjamin | Liquidador Unico | 13/12/2018 | 13/12/2018 |
Moya Tocino Bernardo | Administrador Unico | 02/03/2015 | 09/09/2016 |
Moya Bermejo Elena | Administrador Unico | 02/03/2015 |
ACTOS BORME DE SERVICIOS DEL ANDEVALO MOYA BERMEJO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 215, S 8, H H 13826, I/A 7 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-21
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 215, S 8, H H 13826, I/A 7 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-21
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 215, S 8, H H 13826, I/A 7 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-21
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 215, S 8, H H 13826, I/A 7 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 215, S 8, H H 13826, I/A 7 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 214, S 8, H H 13826, I/A 6 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 214, S 8, H H 13826, I/A 6 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 214, S 8, H H 13826, I/A 5 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 214, S 8, H H 13826, I/A 5 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-21
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-21