SERVICIOS DE SOPORTE ATLANTICO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Mariñas, 299
Código Postal 15172
Municipio Oleiros
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVICIOS DE SOPORTE ATLANTICO SL
CIF B02850725
Capital Social 100000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/11/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario CLC MOVILIDAD IBERICA SL
VINCULACIONES DE SERVICIOS DE SOPORTE ATLANTICO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS DE SOPORTE ATLANTICO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carabel Pedreira Maria Reyes | Apoderado | 09/02/2022 | 29/11/2022 |
Carabel Pedreira Maria Reyes | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/12/2020 | 29/11/2022 |
CLC MOVILIDAD IBERICA SL | Liquidador | 29/11/2022 | 29/11/2022 |
CLC MOVILIDAD IBERICA SL | Administrador Unico | 30/11/2020 | 29/11/2022 |
CLC MOVILIDAD IBERICA SL | Socio Unico | 30/11/2020 | 29/11/2022 |
Fernandez Alonso Matilde | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/12/2020 | 29/11/2022 |
Franke Muñoz Ingrid Evelyn | Apoderado Solidario | 09/12/2020 | 29/11/2022 |
Franke Muñoz Ingrid Evelyn | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/12/2020 | 29/11/2022 |
Taboada Bocelo Raquel | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/12/2020 | 29/11/2022 |
Taboada Bocelo Raquel | Apoderado Solidario | 09/12/2020 | 29/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVICIOS DE SOPORTE ATLANTICO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3732 , F 218, S 8, H C 60101, I/A 6 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3732 , F 218, S 8, H C 60101, I/A 6 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3732 , F 218, S 8, H C 60101, I/A 6 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3732 , F 218, S 8, H C 60101, I/A 6 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3732 , F 217, S 8, H C 60101, I/A 5 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3732 , F 217, S 8, H C 60101, I/A 4 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-15
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3732 , F 215, S 8, H C 60101, I/A 3 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3732 , F 215, S 8, H C 60101, I/A 2 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3732 , F 215, S 8, H C 60101, I/A 1 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3732 , F 215, S 8, H C 60101, I/A 1 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-15