SERVICIOS DE COMUNICACION INDUSTRIAL URSAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Urartea, 6
Código Postal 01010
Municipio Vitoria-Gasteiz
Provincia Áraba/Alava
Razón Social SERVICIOS DE COMUNICACION INDUSTRIAL URSAN SL
CIF B01470079
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 26/03/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario GRUPO SAGOLA SOCIEDAD DE PROMOCION DE EMPRESAS SL
VINCULACIONES DE SERVICIOS DE COMUNICACION INDUSTRIAL URSAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS DE COMUNICACION INDUSTRIAL URSAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barambones Gibello Raul | Apoderado | 04/05/2011 | 01/03/2021 |
GRUPO SAGOLA SOCIEDAD DE PROMOCION DE EMPRESAS SL | Socio Unico | 29/05/2010 | 01/03/2021 |
Hernaez Duque Luis Miguel | Apoderado | 04/02/2011 | 01/03/2021 |
Sanchez Uriondo Alejandro | Liquidador Solidario | 01/03/2021 | 01/03/2021 |
Sanchez Uriondo Alejandro | Administrador Solidario | 29/05/2010 | 01/03/2021 |
Sanchez Uriondo Enrique | Liquidador Solidario | 01/03/2021 | 01/03/2021 |
Sanchez Uriondo Enrique | Administrador Solidario | 29/05/2010 | 01/03/2021 |
Cagigal Gonzalez Cecilio | Apoderado | 29/05/2010 | 04/02/2011 |
ACTOS BORME DE SERVICIOS DE COMUNICACION INDUSTRIAL URSAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 107, S 8, H VI 14875, I/A 6 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-01
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 107, S 8, H VI 14875, I/A 6 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-01
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 107, S 8, H VI 14875, I/A 6 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-01
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 107, S 8, H VI 14875, I/A 6 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-01
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 105, S 8, H VI 14875, I/A 5 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-01
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 105, S 8, H VI 14875, I/A 4 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-01
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 105, S 8, H VI 14875, I/A 3 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-01
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 104, S 8, H VI 14875, I/A 2 (29/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-115-01
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 102, S 8, H VI 14875, I/A 1 (29/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-115-01
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 102, S 8, H VI 14875, I/A 1 (29/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-115-01