SERVICIOS COMPLEMENTARIOS COLEGIO MEDICOS DE MALAGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Curtidores, 1
Código Postal 29006
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social SERVICIOS COMPLEMENTARIOS COLEGIO MEDICOS DE MALAGA SL
CIF B92131986
Actividad Organización de convenciones y ferias de muestras
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS COLEGIO MEDICOS DE MALAGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS COLEGIO MEDICOS DE MALAGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buforn Galiana Andres | Vicepresidente | 25/02/2010 | 30/07/2013 |
Buforn Galiana Andres | Consejero | 25/02/2010 | 30/07/2013 |
Carrasco Pecci Carlos Ignacio | Vicesecret. | 25/02/2010 | 30/07/2013 |
Carrasco Pecci Carlos Ignacio | Consejero | 25/02/2010 | 30/07/2013 |
Garcia Del Rio Manuel | Secretario | 25/02/2010 | 30/07/2013 |
Garcia Del Rio Manuel | Consejero | 25/02/2010 | 30/07/2013 |
Gomez Alba Antonio Damian | Consejero | 25/02/2010 | 30/07/2013 |
Gomez Alba Antonio Damian | Tesorero | 25/02/2010 | 30/07/2013 |
Navarro Merino Pedro Jose | Vicepresidente | 25/02/2010 | 30/07/2013 |
Navarro Merino Pedro Jose | Consejero | 25/02/2010 | 30/07/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS COLEGIO MEDICOS DE MALAGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2601, L 1514, F 138, S 8, H MA 43713, I/A 7 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2601, L 1514, F 138, S 8, H MA 43713, I/A 7 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2601, L 1514, F 138, S 8, H MA 43713, I/A 7 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2601, L 1514, F 138, S 8, H MA 43713, I/A 7 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-188-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2601, L 1514, F 138, S 8, H MA 43713, I/A 6 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2601, L 1514, F 138, S 8, H MA 43713, I/A 6 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-190-29