SERVICIOS BOLLO OLMEDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Diego Velazquez, 4
Código Postal 26007
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVICIOS BOLLO OLMEDA SL
CIF B26539122
Capital Social 3005.06 Euros
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Fecha de Constitución 26/05/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lopez Bollo Alberto
VINCULACIONES DE SERVICIOS BOLLO OLMEDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS BOLLO OLMEDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Bollo Alberto | Liquidador Unico | 11/01/2023 | 11/01/2023 |
Lopez Bollo Alberto | Administrador Unico | 19/03/2021 | 11/01/2023 |
Lopez Bollo Alberto | Socio Unico | 19/03/2021 | 11/01/2023 |
Bollo Olmeda Maria Del Carmen | Administrador Unico | 14/09/2016 | 19/03/2021 |
ACTOS BORME DE SERVICIOS BOLLO OLMEDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 215, S 8, H LO 17220, I/A 4 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 215, S 8, H LO 17220, I/A 4 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-26
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 215, S 8, H LO 17220, I/A 4 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-26
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 215, S 8, H LO 17220, I/A 4 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 215, S 8, H LO 17220, I/A 4 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-26
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 215, S 8, H LO 17220, I/A 3 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 215, S 8, H LO 17220, I/A 2 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 215, S 8, H LO 17220, I/A 2 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 214, S 8, H LO 17220, I/A 1 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-26
Dirección:C/ DIEGO VELAZQUEZ 4 7º I (LOGROÑO)
Comienzo de operaciones:26/05/16
Capital:3.005,06 Euros
Objeto social:La intermediación en la realización de actividades de tasación de seguros para construcción, incendios y riesgos diversos. La intermediación en la prestación de servicios de arquitectura técnica e ingeniería de edificación. La intermediación en la prestación de servicios de estudios de mercado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 214, S 8, H LO 17220, I/A 1 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-26