SERVICIO PUBLICO 90 SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social SERVICIO PUBLICO 90 SA
CIF A58874629
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único MARFINA SL
VINCULACIONES DE SERVICIO PUBLICO 90 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIO PUBLICO 90 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acosta Ramirez Miguel Pedro | Apoderado | 10/09/2009 | 22/11/2010 |
Anton Aragon Ainara | Apoderado | 10/09/2009 | 22/11/2010 |
Bueno Aybar Naiara | Apoderado | 10/09/2009 | 22/11/2010 |
Gonzalez Banchs Blanca Emma | Apoderado | 10/09/2009 | 22/11/2010 |
MARFINA SL | Administrador Unico | 03/09/2009 | 22/11/2010 |
Marti Escursell Josep Maria | REPR.143 RRM | 03/09/2009 | 22/11/2010 |
Marti Escursell Miquel | Apoderado | 10/09/2009 | 22/11/2010 |
Marti Escursell Josep Maria | Administrador Solidario | 03/09/2009 | |
Marti Escursell Miquel | Administrador Solidario | 03/09/2009 |
ACTOS BORME DE SERVICIO PUBLICO 90 SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41429 , F 212, S 8, H B 32870, I/A 15 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41429 , F 212, S 8, H B 32870, I/A 15 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-17-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41429 , F 212, S 8, H B 32870, I/A 14 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-182-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11005 , F 211, S 8, H B 32870, I/A 13 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-182-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.11.- ATRIBUCION DE CARACTER GRATUITO AL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11005 , F 211, S 8, H B 32870, I/A 12 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11005 , F 211, S 8, H B 32870, I/A 12 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11005 , F 211, S 8, H B 32870, I/A 12 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-08