SERVICIO INSULAR DE ABASTECIMIENTO DE LECHE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Lugar Lomo del Drago, S/N
Código Postal 35018
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social SERVICIO INSULAR DE ABASTECIMIENTO DE LECHE SA
CIF A35148550
Capital Social 5200425.93 Euros
Actividad Preparación de leche y otros productos lácteos
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario GRUPO KALISE SA
Auditor MUNDIAUDIT SL
VINCULACIONES DE SERVICIO INSULAR DE ABASTECIMIENTO DE LECHE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIO INSULAR DE ABASTECIMIENTO DE LECHE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominguez Gutierrez Pedro | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/07/2011 | 12/01/2018 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 30/11/2009 | 12/01/2018 |
GRUPO KALISE SA | Socio Unico | 14/01/2011 | 12/01/2018 |
Hernandez Garcia Talavera Rogelio | Apoderado | 07/02/2011 | 12/01/2018 |
Martel Ojeda Pedro Gustavo | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/07/2011 | 12/01/2018 |
Martin Cruz Florencio | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/07/2011 | 12/01/2018 |
MULTIFINANZAS ADMINISTRADORES CONSURSALES SLP | Administrador Concursal | 04/06/2012 | 12/01/2018 |
MUNDIAUDIT SL | Auditor | 18/01/2013 | 12/01/2018 |
Neyra Joaquin Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/07/2011 | 12/01/2018 |
Dominguez Gutierrez Pedro | Consejero | 05/04/2010 | 23/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVICIO INSULAR DE ABASTECIMIENTO DE LECHE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 111, S 8, H GC 23726, I/A 49 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-35
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SERVICIO INSULAR DE ABASTECIMIENTO DE LECHE SA
Nif:A35148550
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:ALBERTO LOPEZ VILLARRUBIA
Fecha de Resolución:26/12/2017
Número Procedimiento Concursal:9/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2020
Libro:
0
Folio:
111
Hoja:
8-23726
Inscripción:
49
Fecha Inscripción12/01/2018
Registro:Registro Mercantil de Las Palmas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 111, S 8, H GC 23726, I/A 49 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-35
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SERVICIO INSULAR DE ABASTECIMIENTO DE LECHE SA
Nif:A35148550
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:ALBERTO LOPEZ VILLARRUBIA
Fecha de Resolución:26/12/2017
Número Procedimiento Concursal:9/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2020
Libro:
0
Folio:
111
Hoja:
8-23726
Inscripción:
49
Fecha Inscripción12/01/2018
Registro:Registro Mercantil de Las Palmas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 111, S 8, H GC 23726, I/A 49 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-35
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 111, S 8, H GC 23726, I/A 48º (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-35
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SERVICIO INSULAR DE ABASTECIMIENTO DE LECHE SA
Nif:A35148550
Auto de formación de la sección de calificación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:REBECA CASTRILLO SANTAMARIA
Fecha de Resolución:26/02/2013
Número Procedimiento Concursal:9/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2020
Libro:
0
Folio:
111
Hoja:
8-23726
Inscripción:
48º
Fecha Inscripción23/10/2013
Registro:Registro Mercantil de Las Palmas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 111, S 8, H GC 23726, I/A 48º (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-35
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SERVICIO INSULAR DE ABASTECIMIENTO DE LECHE SA
Nif:A35148550
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:REBECA CASTRILLO SANTAMARIA
Fecha de Resolución:26/02/2013
Número Procedimiento Concursal:9/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2020
Libro:
0
Folio:
111
Hoja:
8-23726
Inscripción:
48º
Fecha Inscripción23/10/2013
Registro:Registro Mercantil de Las Palmas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 111, S 8, H GC 23726, I/A 48º (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-35
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 111, S 8, H GC 23726, I/A 48º (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-35
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 111, S 8, H GC 23726, I/A 47 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-35
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SERVICIO INSULAR DE ABASTECIMIENTO DE LECHE SA
Nif:A35148550
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:ALBERTO LOPEZ VILLARRUBIA
Fecha de Resolución:15/02/2012
Número Procedimiento Concursal:9/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1951
Libro:
0
Folio:
167
Hoja:
8-23726
Inscripción:
46
Fecha Inscripción04/06/2012
Registro:Registro Mercantil de Las Palmas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 167, S 8, H GC 23726, I/A 46 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-35
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SERVICIO INSULAR DE ABASTECIMIENTO DE LECHE SA
Nif:A35148550
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:ALBERTO LOPEZ VILLARRUBIA
Fecha de Resolución:15/02/2012
Número Procedimiento Concursal:9/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1951
Libro:
0
Folio:
167
Hoja:
8-23726
Inscripción:
46
Fecha Inscripción04/06/2012
Registro:Registro Mercantil de Las Palmas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 167, S 8, H GC 23726, I/A 46 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-35