SERVICIO GENERAL DE CONTROL Y CALIDAD SL - EXTINGUIDA
VINCULACIONES DE SERVICIO GENERAL DE CONTROL Y CALIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIO GENERAL DE CONTROL Y CALIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE BPS SL | Apoderado Solidario | 08/02/2011 | 09/01/2018 |
Hodeau Max Dany | Liquidador | 09/01/2018 | 09/01/2018 |
Hodeau Max Dany | Administrador Unico | 15/12/2017 | 09/01/2018 |
TIAMA SAS | Socio Unico | 14/12/2017 | 09/01/2018 |
Pot Dominique | Representante | 27/05/2010 | 15/12/2017 |
SGCC SAS | Administrador Unico | 15/12/2017 | |
SGCC SAS | Socio Unico | 15/06/2010 | 14/12/2017 |
Boulant Luc Louis Roger | Representante | 27/05/2010 |
ACTOS BORME DE SERVICIO GENERAL DE CONTROL Y CALIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16866 , F 97, S 8, H M 288355, I/A 12 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16866 , F 97, S 8, H M 288355, I/A 12 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16866 , F 97, S 8, H M 288355, I/A 12 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16866 , F 97, S 8, H M 288355, I/A 12 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16866 , F 96, S 8, H M 288355, I/A 11 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16866 , F 96, S 8, H M 288355, I/A 11 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16866 , F 96, S 8, H M 288355, I/A 10 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16866 , F 95, S 8, H M 288355, I/A 9 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-197-28