SERVICIO AJENO DE PREVENCION SL - EXTINGUIDA
Municipio Torrejón de Ardoz
Provincia Madrid
Razón Social SERVICIO AJENO DE PREVENCION SL
CIF B81953465
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Nombres Anteriores
- SERVICIO AJENO DE PREVENCION SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Amoros Rael Pedro
VINCULACIONES DE SERVICIO AJENO DE PREVENCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIO AJENO DE PREVENCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amoros Rael Pedro | Presidente | 22/03/2012 | 19/09/2013 |
Amoros Rael Pedro | Consejero | 22/03/2012 | 19/09/2013 |
Bertomeu Bertomeu Ramon | Apoderado | 19/06/2009 | 19/09/2013 |
Hernandez Garcia Juan Angel | Secretario | 22/03/2012 | 19/09/2013 |
Hernandez Garcia Juan Angel | Consejero Delegado | 22/03/2012 | 19/09/2013 |
Hernandez Garcia Juan Angel | Consejero | 22/03/2012 | 19/09/2013 |
Hernandez Garcia Juan Angel | Apoderado | 19/06/2009 | 19/09/2013 |
Martos Ortiz Jose Antonio | Vicepresidente | 22/03/2012 | 19/09/2013 |
Martos Ortiz Jose Antonio | Consejero | 22/03/2012 | 19/09/2013 |
Mato Asenjo Isidoro | Vicepresidente | 22/03/2012 | 19/09/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVICIO AJENO DE PREVENCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26483 , F 70, S 8, H M 225608, I/A 13 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26483 , F 70, S 8, H M 225608, I/A 13 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
- CANCELADOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD Y CERRADA LA HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26483 , F 70, S 8, H M 225608, I/A 13 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
- Como consecuencia de la transformación en sociedad limitada,el NIF de la sociedad ha pasado a ser el B81953465
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13805 , F 127, S 8, H M 225608, I/A 1/M (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-28
- NOTA MARGINAL DE CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL POR PLAZO DE SEIS MESES DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN ELARTICULO 231 del RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26483 , F 69, S 8, H M 225608, I/A 12 m (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Empresa: SERVICIO AJENO DE PREVENCION SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26483 , F 69, S 8, H M 225608, I/A 12 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-28
Empresa: SERVICIO AJENO DE PREVENCION SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26483 , F 69, S 8, H M 225608, I/A 12 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-28
Empresa: SERVICIO AJENO DE PREVENCION SA
- Denominación y forma adoptada: SERVICIO AJENO DE PREVENCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26483 , F 69, S 8, H M 225608, I/A 12 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-28
Empresa: SERVICIO AJENO DE PREVENCION SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-28
Empresa: SERVICIO AJENO DE PREVENCION SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26483 , F 68, S 8, H M 225608, I/A 11 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-28