SERVICEDOOR LEVANTE PUERTAS Y AUTOMATISMOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ TUNGSTENO 9 - NAVE 9
Código Postal 28500
Municipio Arganda del Rey
Provincia Madrid
Razón Social SERVICEDOOR LEVANTE PUERTAS Y AUTOMATISMOS SL
CIF B98955024
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 21/11/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SERVICEDOOR LEVANTE PUERTAS Y AUTOMATISMOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICEDOOR LEVANTE PUERTAS Y AUTOMATISMOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ruiz Canales Raul | Liquidador | 12/02/2024 | 12/02/2024 |
Ruiz Canales Raul | Administrador Unico | 08/05/2019 | 12/02/2024 |
Fernandez Calero David | Administrador Unico | 13/12/2018 | 08/05/2019 |
Vidal Garcia Christian | Administrador Unico | 07/12/2017 | 13/12/2018 |
ACTOS BORME DE SERVICEDOOR LEVANTE PUERTAS Y AUTOMATISMOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38515 , F 53, S 8, H M 684995, I/A 4 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38515 , F 53, S 8, H M 684995, I/A 4 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38515 , F 53, S 8, H M 684995, I/A 4 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38515 , F 53, S 8, H M 684995, I/A 4 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38515 , F 53, S 8, H M 684995, I/A 3 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38515 , F 53, S 8, H M 684995, I/A 3 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
- C/ TUNGSTENO 9 - NAVE 9 (ARGANDA DEL REY)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38515 , F 52, S 8, H M 684995, I/A 2 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10402, L 7683, F 64, S 8, H V 179080, I/A 2 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10402, L 7683, F 64, S 8, H V 179080, I/A 2 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10402, L 7683, F 63, S 8, H V 179080, I/A 1 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-46