SERVIAL SOLUCIONES INFORMATICAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sol Naixent, 1
Código Postal 08182
Municipio Sant Feliu de Codines
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVIAL SOLUCIONES INFORMATICAS SL
CIF B65384513
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 19/07/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SERVIAL SOLUCIONES INFORMATICAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVIAL SOLUCIONES INFORMATICAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Auñon Muros Daniel | Liquidador | 31/12/2013 | 31/12/2013 |
Auñon Muros Daniel | Administrador Unico | 26/03/2013 | 31/12/2013 |
Auñon Muros Daniel | Apoderado | 27/08/2010 | 31/12/2013 |
Lopez Navarro Ferran | Administrador Unico | 19/08/2010 | 26/03/2013 |
ACTOS BORME DE SERVIAL SOLUCIONES INFORMATICAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42073 , F 131, S 8, H B 401073, I/A 4 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42073 , F 131, S 8, H B 401073, I/A 4 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42073 , F 131, S 8, H B 401073, I/A 4 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: "DANIEL AUÑON MUROS"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42073 , F 131, S 8, H B 401073, I/A 3 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42073 , F 131, S 8, H B 401073, I/A 3 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42073 , F 131, S 8, H B 401073, I/A 3 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42073 , F 131, S 8, H B 401073, I/A 3 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42073 , F 130, S 8, H B 401073, I/A 2 (27/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-172-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42073 , F 126, S 8, H B 401073, I/A 1 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-08