SERVI HENARES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Via Complutense, 121
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Razón Social SERVI HENARES SL
CIF B87572343
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 19/05/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario LUMAF INVESTMENT SL
Auditor AUREN AUDITORES SP SLP
VINCULACIONES DE SERVI HENARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVI HENARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUREN AUDITORES SP SLP | Auditor | 08/02/2021 | 31/08/2022 |
Fernandez Vazquez Miguel Angel | Administrador Unico | 06/06/2016 | 31/08/2022 |
LUMAF INVESTMENT SL | Socio Unico | 03/10/2016 | 31/08/2022 |
Martinez Galiana Javier | Apoderado Solidario | 06/06/2016 | 31/08/2022 |
NER AUDITORES SLP | Auditor | 07/02/2018 | 31/08/2022 |
Urrutia Subinas Paul | Apoderado Solidario | 06/06/2016 | 31/08/2022 |
Sarmiento Fernandez Manuel | Apoderado | 30/05/2016 | 06/06/2016 |
Zarco Rico Eva Maria | Apoderado | 30/05/2016 | 06/06/2016 |
ACTOS BORME DE SERVI HENARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34778 , F 143, S 8, H M 625550, I/A 5 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34778 , F 143, S 8, H M 625550, I/A 5 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34778 , F 143, S 8, H M 625550, I/A 5 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34778 , F 143, S 8, H M 625550, I/A 5 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34778 , F 142, S 8, H M 625550, I/A 4 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34778 , F 142, S 8, H M 625550, I/A 3 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34778 , F 142, S 8, H M 625550, I/A 2 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
Administrador Unico
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34778 , F 140, S 8, H M 625550, I/A 1 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28
Dirección:C/ VIA COMPLUTENSE 121 (ALCALA DE HENARES)
Comienzo de operaciones:19/05/16
Capital:100.000,00 Euros
Objeto social:El almacenaje, manipulación, transporte y distribución de mercancias; prestación de servicios logísticos a terceros; la compraventa y arrendamiento, salvo arrendamiento financiero como entidad arrendadora de bienes inmuebles; la compraventa y tenencia de bienes muebles, por cuenta propia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34778 , F 140, S 8, H M 625550, I/A 1 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10119 , F 8, S 8, H M 161549, I/A 6 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28