SERVI 5 SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Ricardos, 54
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SERVI 5 SA
CIF A28897676
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SERVI 5 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVI 5 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Estany Espinalt Manuel Mateo | Representante | 05/02/2010 | 30/09/2010 |
Estany Espinalt Manuel Mateo | Liquidador | 30/09/2010 | 30/09/2010 |
GLOBAL BINGO MADRID SA | Administrador Unico | 14/01/2010 | 30/09/2010 |
Puyol Pineda Alberto | Representante | 14/09/2009 | 05/02/2010 |
Vila Beltran Josep | Representante | 14/09/2009 | |
Carbajo Olleros Felix Pedro | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/04/2009 |
ACTOS BORME DE SERVI 5 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20739 , F 116, S 8, H M 166538, I/A 35 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20739 , F 116, S 8, H M 166538, I/A 35 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20739 , F 116, S 8, H M 166538, I/A 35 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20739 , F 116, S 8, H M 166538, I/A 35 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20739 , F 116, S 8, H M 166538, I/A 34 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20739 , F 116, S 8, H M 166538, I/A 34 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20739 , F 116, S 8, H M 166538, I/A 33 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-194-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20739 , F 115, S 8, H M 166538, I/A 32 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20739 , F 115, S 8, H M 166538, I/A 32 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-28