SERVER ON CLOUD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ana Mariscal, 7
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVER ON CLOUD SL
CIF B86456944
Capital Social 55334.0 Euros
Actividad Gestión de recursos informáticos
Fecha de Constitución 27/04/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario Quesada Ortells Jorge
VINCULACIONES DE SERVER ON CLOUD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVER ON CLOUD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benimeli Ruiz Vicente | Apoderado | 23/07/2012 | 22/07/2019 |
CHERRY TOWERS SL | Liquidador | 22/07/2019 | 22/07/2019 |
CHERRY TOWERS SL | Administrador Mancomunado | 13/08/2012 | 22/07/2019 |
Gonzalez Diez Juan Manuel | Representante | 22/07/2019 | 22/07/2019 |
Gonzalez Diez Juan Manuel | Representante | 13/08/2012 | 22/07/2019 |
Quesada Ortells Jorge | Socio Unico | 14/05/2012 | 22/07/2019 |
Rodriguez Alvarez Jose Benito | Administrador Mancomunado | 13/08/2012 | 22/07/2019 |
CHERRY TOWERS SL | Administrador Unico | 06/07/2012 | 13/08/2012 |
Gonzalez Diez Juan Manuel | Representante | 06/07/2012 | 13/08/2012 |
Quesada Ortells Jorge | Administrador Unico | 14/05/2012 | 06/07/2012 |
ACTOS BORME DE SERVER ON CLOUD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29929 , F 85, S 8, H M 538628, I/A 10 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29929 , F 85, S 8, H M 538628, I/A 10 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29929 , F 85, S 8, H M 538628, I/A 10 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29929 , F 85, S 8, H M 538628, I/A 10 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Capital Anterior: | 5.334,00 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 55.334,00 | Euros |
Porcentaje: | 937,38 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29929 , F 84, S 8, H M 538628, I/A 9 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Capital Anterior: | 4.975,00 | Euros |
Aumento de capital: | 359,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.334,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29929 , F 84, S 8, H M 538628, I/A 8 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-28
Capital Anterior: | 4.300,00 | Euros |
Aumento de capital: | 675,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.975,00 | Euros |
Porcentaje: | 15,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29929 , F 83, S 8, H M 538628, I/A 7 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5º. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29929 , F 83, S 8, H M 538628, I/A 6 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-28
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 300,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.300,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29929 , F 83, S 8, H M 538628, I/A 6 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29929 , F 82, S 8, H M 538628, I/A 5 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-28