SERVEIS INFORMATICS MUNICIPALS AJUNTAMENT DE VIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Industria, 69
Código Postal 08500
Municipio Vic
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVEIS INFORMATICS MUNICIPALS AJUNTAMENT DE VIC SL
CIF B65482713
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 11/01/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SERVEIS INFORMATICS MUNICIPALS AJUNTAMENT DE VIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVEIS INFORMATICS MUNICIPALS AJUNTAMENT DE VIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bertran Camps Ivan | Consejero | 10/03/2011 | 20/07/2012 |
Grau Mir Maria Pilar | Consejero | 10/03/2011 | 20/07/2012 |
Lopez Gombau Oscar | Liquidador | 20/07/2012 | 20/07/2012 |
Lopez Gombau Oscar | Consejero | 10/03/2011 | 20/07/2012 |
Lopez Gombau Oscar | Secretario | 10/03/2011 | 20/07/2012 |
Lopez Gombau Oscar | Consejero Delegado | 26/04/2011 | 20/07/2012 |
Perera Badia Alvaro | Consejero | 10/03/2011 | 20/07/2012 |
Puertas Gelonch Francesc Xavier | Consejero | 10/03/2011 | 20/07/2012 |
Riera Camps Marta | Consejero | 10/03/2011 | 20/07/2012 |
Serrat Callis Antoni | Liquidador | 20/07/2012 | 20/07/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVEIS INFORMATICS MUNICIPALS AJUNTAMENT DE VIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42420 , F 180, S 8, H B 407397, I/A 4 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42420 , F 180, S 8, H B 407397, I/A 4 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42420 , F 180, S 8, H B 407397, I/A 4 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42420 , F 180, S 8, H B 407397, I/A 3 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42420 , F 180, S 8, H B 407397, I/A 2 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42420 , F 176, S 8, H B 407397, I/A 1 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-08
Dirección:CL INDUSTRIA Num.69 (VIC)
Comienzo de operaciones:11/01/11
Capital:60.000,00 Euros
Objeto social:LA GESTION,EXPLOTACION,EVOLUCION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE L`AJUNTAMENT DE VIC,DE SUS PATRONATOS Y ORGANISMOS AUTONOMOS
Duración:11.01.19
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42420 , F 176, S 8, H B 407397, I/A 1 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-08