SERVEIS I RESTAURACIO DEL JOC SL - EXTINGUIDA
Municipio Lliçà de Vall
Provincia Barcelona
Razón Social SERVEIS I RESTAURACIO DEL JOC SL
CIF B60149143
Capital Social 179741.34 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único AGREF SA
VINCULACIONES DE SERVEIS I RESTAURACIO DEL JOC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVEIS I RESTAURACIO DEL JOC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGREF SA | Administrador Unico | 06/08/2012 | 23/10/2013 |
Perez De Haro Juan | REPR.143 RRM | 06/08/2012 | 23/10/2013 |
Rodriguez Conde Carlos | Administrador Concursal | 13/11/2012 | 23/10/2013 |
Ortiz Bretones Gil | Administrador | 06/08/2012 |
ACTOS BORME DE SERVEIS I RESTAURACIO DEL JOC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24319 , F 98, S 8, H B 67757, I/A 8 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 577/2012, AUTO FIRME DE FECHA 05/09/2013, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24319 , F 98, S 8, H B 67757, I/A 8 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24319 , F 98, S 8, H B 67757, I/A 8 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 577/2012, AUTO FIRME DE FECHA 05/09/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24319 , F 97, S 8, H B 67757, I/A 7 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24319 , F 97, S 8, H B 67757, I/A 7 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Capital Anterior: | 1.192.323,90 | Euros |
Disminución de capital | 1.012.582,56 | Euros |
Capital Actual: | 179.741,34 | Euros |
Porcentaje: | 84,93 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24319 , F 96, S 8, H B 67757, I/A 6 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-08
Capital Anterior: | 6.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.186.313,90 | Euros |
Capital Actual: | 1.192.323,90 | Euros |
Porcentaje: | 19.739,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24319 , F 96, S 8, H B 67757, I/A 6 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24319 , F 96, S 8, H B 67757, I/A 6 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24319 , F 96, S 8, H B 67757, I/A 6 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-08