SERVEIS EMPRESARIALS I DE GESTIO DE LA CONSTRUCCIO DE LES COMARQUES TARRAGONINES SEGLE XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av D'Estanislau Figueres, 17
Municipio Tarragona
Provincia Tarragona
Razón Social SERVEIS EMPRESARIALS I DE GESTIO DE LA CONSTRUCCIO DE LES COMARQUES TARRAGONINES SEGLE XXI SL
CIF B43596576
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SERVEIS EMPRESARIALS I DE GESTIO DE LA CONSTRUCCIO DE LES COMARQUES TARRAGONINES SEGLE XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVEIS EMPRESARIALS I DE GESTIO DE LA CONSTRUCCIO DE LES COMARQUES TARRAGONINES SEGLE XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Federacio De Gremis De La Construccio De Tarragona | Administrador Unico | 27/07/2011 | 03/09/2018 |
Bertran Mateu Enric | Secretario | 27/07/2011 | |
Bertran Mateu Enric | Consejero | 27/07/2011 | |
Cubero Toset Josep | Consejero | 27/07/2011 | |
Gaton Garcia Juan Manuel | Consejero | 27/07/2011 | |
Grau Budesca Josep | Consejero | 27/07/2011 | |
Machado Barroso Jose | Consejero | 27/07/2011 | |
Niñerola Cornado Manuel | Consejero | 27/07/2011 | |
Osuna Ruiz Jose | Consejero Delegado | 20/09/2007 | 27/07/2011 |
Osuna Ruiz Jose | Presidente | 27/07/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVEIS EMPRESARIALS I DE GESTIO DE LA CONSTRUCCIO DE LES COMARQUES TARRAGONINES SEGLE XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 178, S 8, H T 20318, I/A 12 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-43
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SERVEIS EMPRESARIALS I DE GESTIO DE LA CONSTRUCCIO DE LES COMARQUES TARRAGONINES SEGLE XXI SL
Nif:B43596576
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE TARRAGONA
Juez / Ponente:CESAR SUAREZ VAZQUEZ
Fecha de Resolución:22/02/2018
Número Procedimiento Concursal:96/2018
Datos Registrales:
Tomo:
1568
Libro:
0
Folio:
178
Hoja:
8-20318
Inscripción:
12
Fecha Inscripción03/09/2018
Registro:Registro Mercantil de Tarragona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 178, S 8, H T 20318, I/A 12 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-43
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SERVEIS EMPRESARIALS I DE GESTIO DE LA CONSTRUCCIO DE LES COMARQUES TARRAGONINES SEGLE XXI SL
Nif:B43596576
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE TARRAGONA
Juez / Ponente:CESAR SUAREZ VAZQUEZ
Parte Dispositiva:
SE DECLARA LA CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO.-
Fecha de Resolución:22/02/2018
Número Procedimiento Concursal:96/2018
Datos Registrales:
Tomo:
1568
Libro:
0
Folio:
178
Hoja:
8-20318
Inscripción:
12
Fecha Inscripción03/09/2018
Registro:Registro Mercantil de Tarragona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 178, S 8, H T 20318, I/A 12 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-43
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SERVEIS EMPRESARIALS I DE GESTIO DE LA CONSTRUCCIO DE LES COMARQUES TARRAGONINES SEGLE XXI SL
Nif:B43596576
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE TARRAGONA
Juez / Ponente:CESAR SUAREZ VAZQUEZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO.-
Fecha de Resolución:22/02/2018
Número Procedimiento Concursal:96/2018
Datos Registrales:
Tomo:
1568
Libro:
0
Folio:
178
Hoja:
8-20318
Inscripción:
12
Fecha Inscripción03/09/2018
Registro:Registro Mercantil de Tarragona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 178, S 8, H T 20318, I/A 12 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 178, S 8, H T 20318, I/A 12 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-43
- Cambiado el representante legal de la Adminsitradora única la mercantil "FEDERACIO DE GREMIS DE LA CONSTRUCCIO DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA, SL" por el Sr. D. Xavier Garcia Riera.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 178, S 2, H 20318, I/A 11 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-43
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-196-43
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: 25. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 177, S 2, H 20318, I/A 10 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 177, S 2, H 20318, I/A 10 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-43
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 177, S 2, H 20318, I/A 10 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-43