SERTYAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social PQUE EDIFICIO PIA-SUR, OFICINA 217, PARQUE EMPRESA
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social SERTYAL SL
CIF B20479572
Actividad Otras actividades postales y de correos
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SERTYAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERTYAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aldaya Echeburua Jose Maria | Administrador Solidario | 29/09/2010 | 12/08/2015 |
Aldaya Lorenzo Idoia | Administrador Solidario | 29/09/2010 | 12/08/2015 |
Aldaya Lorenzo Jose Maria | Administrador Solidario | 21/09/2012 | 12/08/2015 |
Aldaya Lorenzo Oscar | Administrador Solidario | 29/09/2010 | 12/08/2015 |
Lorenzo Alonso Maria Dolores | Administrador Solidario | 16/03/2012 | 12/08/2015 |
Salvador Iradi Maria-iciar | Apoderado | 29/09/2010 | 12/08/2015 |
Aldaya Echeburua Jose Maria | Administrador Unico | 29/09/2010 |
ACTOS BORME DE SERTYAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 135, S 8, H SS 8218, I/A 13 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 135, S 8, H SS 8218, I/A 13 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 135, S 8, H SS 8218, I/A 13 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 135, S 8, H SS 8218, I/A 12 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 135, S 8, H SS 8218, I/A 11 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-20
- PQUE EDIFICIO PIA-SUR, OFICINA 217, PARQUE EMPRESA (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 135, S 8, H SS 8218, I/A 10 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 134, S 8, H SS 8218, I/A 9 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 134, S 8, H SS 8218, I/A 8 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-20