SERTCO SA - EXTINGUIDA
Municipio Arganda del Rey
Provincia Madrid
Razón Social SERTCO SA
CIF A78279528
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SERTCO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERTCO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campos Martin Consuelo-dolores | Consejero | 06/03/2015 | 02/09/2016 |
Carrasco Martinez Emilio | Liquidador | 02/09/2016 | 02/09/2016 |
Carrasco Martinez Emilio | Secretario | 30/03/2010 | 02/09/2016 |
Carrasco Martinez Emilio | Consejero Delegado Solidario | 30/03/2010 | 02/09/2016 |
Carrasco Martinez Emilio | Consejero | 30/03/2010 | 02/09/2016 |
Ruiz Solas Margarita Maria | Consejero Delegado Solidario | 30/03/2010 | 02/09/2016 |
Ruiz Solas Margarita Maria | Presidente | 30/03/2010 | 02/09/2016 |
Ruiz Solas Margarita Maria | Consejero | 30/03/2010 | 02/09/2016 |
Solas Gonzalez Margarita Maria | Consejero Delegado Solidario | 30/03/2010 | 06/03/2015 |
Solas Gonzalez Margarita Maria | Consejero | 30/03/2010 | 06/03/2015 |
ACTOS BORME DE SERTCO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3815 , F 208, S 8, H M 64139, I/A 9 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3815 , F 208, S 8, H M 64139, I/A 9 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3815 , F 208, S 8, H M 64139, I/A 9 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-28
Consejero Delegado Solidario
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3815 , F 208, S 8, H M 64139, I/A 9 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 21 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3815 , F 208, S 8, H M 64139, I/A 8 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3815 , F 208, S 8, H M 64139, I/A 8 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3815 , F 208, S 8, H M 64139, I/A 8 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3815 , F 208, S 8, H M 64139, I/A 8 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3815 , F 207, S 8, H M 64139, I/A 7 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28