SERRANO Y MELLADO SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Calle Los Altos, 17
Código Postal 45200
Municipio Illescas
Provincia Toledo
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERRANO Y MELLADO SL
CIF B45714078
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Fabricación de carpintería metálica
Fecha de Constitución 16/06/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Serrano Castillo Jesus
Propietario Serrano Castillo Jesus
ORGANIGRAMA DE SERRANO Y MELLADO SL
VINCULACIONES DE SERRANO Y MELLADO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERRANO Y MELLADO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Serrano Castillo Jesus | Socio Unico | 23/07/2009 | |
Serrano Castillo Jesus | Administrador Unico | 23/07/2009 |
ACTOS BORME DE SERRANO Y MELLADO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1476 , F 67, S 8, H TO 30720, I/A 2 m (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-45
- En los autos Despidos/ceses en general 1422/2011, ejecución nº 80/2012 del Juzgado de lo Social nº 10 de Madrid, se ha decretado el 04/10/13 la declaración del ejecutado SERRANO Y MELLADO SL, en situación de insolvencia provisional total,por importe de 7.292,19 euros de principal, 437,53 euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1476 , F 67, S 8, H TO 30720, I/A 2 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-45
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1476 , F 66, S 8, H TO 30720, I/A 1 m (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1476 , F 66, S 8, H TO 30720, I/A 1 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-45
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1476 , F 66, S 8, H TO 30720, I/A 1 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-45
Dirección:C/ LOS ALTOS 17 - URBANIZACION EL SEÑORIO DE ILLE (ILLESCAS)
Comienzo de operaciones:16/06/09
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:Cerrajería y Carpintería
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1476 , F 66, S 8, H TO 30720, I/A 1 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-45