SERRANO 111 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 111
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SERRANO 111 SL
CIF B84949114
Capital Social 42400.0 Euros
Actividad Servicios administrativos combinados
Fecha de Constitución 20/12/2006
Órgano Administración Administrador único
Auditor Alfonso Evisa Laura Carmen
VINCULACIONES DE SERRANO 111 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERRANO 111 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Evisa Laura Carmen | Auditor | 12/05/2017 | 31/08/2020 |
Peñalver Sanchez Francisco Lorenzo | Liquidador | 04/01/2018 | 31/08/2020 |
Peñalver Sanchez Francisco Lorenzo | Administrador Unico | 26/07/2012 | 04/01/2018 |
Carrera Rodriguez Emilio Javier | Administrador Unico | 27/12/2010 | 26/07/2012 |
Garcia Cereceda Luis | Administrador Unico | 27/12/2010 |
ACTOS BORME DE SERRANO 111 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23682 , F 31, S 8, H M 424969, I/A 8 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-173-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23682 , F 30, S 8, H M 424969, I/A 7 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23682 , F 30, S 8, H M 424969, I/A 7 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23682 , F 30, S 8, H M 424969, I/A 7 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23682 , F 30, S 8, H M 424969, I/A 6 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23682 , F 30, S 8, H M 424969, I/A 5 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23682 , F 30, S 8, H M 424969, I/A 5 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-82-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-78-28
Capital Anterior: | 1.388.400,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.346.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 42.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 96,95 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23682 , F 29, S 8, H M 424969, I/A 4 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-28