SERRA Y MOTA SA - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social SERRA Y MOTA SA
CIF A17009598
Capital Social 2620540.3 Euros
Actividad Elaboración de productos cárnicos y de volatería
Página Web www.serramota.com
Órgano Administración Administrador único
Auditor GPM AUDITORS ASSOCIATS SL
VINCULACIONES DE SERRA Y MOTA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERRA Y MOTA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albert Flores Machuca | Apoderado Mancomunado | 23/08/2010 | 04/11/2020 |
Eduard Verdaguer Arpa | Apoderado Mancomunado | 23/08/2010 | 04/11/2020 |
Eduard Verdaguer Arpa | Apoderado | 23/08/2010 | 04/11/2020 |
GPM AUDITORS ASSOCIATS SL | Auditor | 21/12/2012 | 04/11/2020 |
LUIS MARTINON SLP | Administrador Concursal | 21/12/2016 | 04/11/2020 |
Xavier Rigau Serra | Apoderado Solidario | 25/11/2010 | 04/11/2020 |
Xavier Rigau Serra | Apoderado | 07/06/2011 | 18/01/2017 |
Jordi Serra Ventura | Administrador Unico | 11/06/2010 | 21/12/2016 |
LUIS MARTINON SLP | Administrador Concursal | 04/07/2013 | 07/11/2016 |
Josep Vilanova Bayo | Apoderado | 25/11/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERRA Y MOTA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 22, S 8, H GI 1780, I/A 50 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-17
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SERRA Y MOTA SA
Nif:A17009598
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE GIRONA
Juez / Ponente:SANTIAGO ARAGONES SEIJO
Fecha de Resolución:30/09/2020
Número Procedimiento Concursal:323/2013
Datos Registrales:
Tomo:
2528
Libro:
0
Folio:
22
Hoja:
8-1780
Inscripción:
50
Fecha Inscripción04/11/2020
Registro:Registro Mercantil de Girona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 22, S 8, H GI 1780, I/A 50 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-17
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SERRA Y MOTA SA
Nif:A17009598
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE GIRONA
Juez / Ponente:SANTIAGO ARAGONES SEIJO
Parte Dispositiva:
La conclusión del procedimiebnto concursal
Fecha de Resolución:30/09/2020
Número Procedimiento Concursal:323/2013
Datos Registrales:
Tomo:
2528
Libro:
0
Folio:
22
Hoja:
8-1780
Inscripción:
50
Fecha Inscripción04/11/2020
Registro:Registro Mercantil de Girona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 22, S 8, H GI 1780, I/A 50 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-17
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SERRA Y MOTA SA
Nif:A17009598
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:MERCANTIL GIRONA
Número:1
Juez / Ponente:HUGO NOVALES BILBAO
Parte Dispositiva:
La aprobación del Plan de Liquidación propuesto por la administración concursal, con las modificaciones que resultan del propio auto
Fecha de Resolución:03/04/2017
Número Procedimiento Concursal:323/2013
Datos Registrales:
Tomo:
2528
Libro:
0
Folio:
22
Hoja:
8-1780
Inscripción:
49
Fecha Inscripción20/04/2017
Registro:Registro Mercantil de Girona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 22, S 8, H GI 1780, I/A 49 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 22, S 8, H GI 1780, I/A 48 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-17
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 22, S 8, H GI 1780, I/A 47 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-17
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SERRA Y MOTA SA
Nif:A17009598
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:MERCANTIL GIRONA
Número:1
Juez / Ponente:HUGO NOVALES BILBAO
Parte Dispositiva:
La transformación de la fase de Convenio en fase de Liquidación, por imposibilidad de cumplimiento de los pagos comprometidos en el Convenio y de las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquél
Fecha de Resolución:02/12/2016
Número Procedimiento Concursal:323/2013
Datos Registrales:
Tomo:
2528
Libro:
0
Folio:
22
Hoja:
8-1780
Inscripción:
47
Fecha Inscripción21/12/2016
Registro:Registro Mercantil de Girona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 22, S 8, H GI 1780, I/A 47 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-17
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SERRA Y MOTA SA
Nif:A17009598
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:LUIS MARTINON SLP
Juzgado:MERCANTIL GIRONA
Número:1
Juez / Ponente:HUGO NOVALES BILBAO
Fecha de Resolución:02/12/2016
Número Procedimiento Concursal:323/2013
Datos Registrales:
Tomo:
2528
Libro:
0
Folio:
22
Hoja:
8-1780
Inscripción:
47
Fecha Inscripción21/12/2016
Registro:Registro Mercantil de Girona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 22, S 8, H GI 1780, I/A 47 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 22, S 8, H GI 1780, I/A 47 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-17
Fase del concurso
Juzgado:MERCANTIL GIRONA
Número:1
Juez / Ponente:HUGO NOVALES BILBAO
Fecha de Resolución:27/05/2013
Número Procedimiento Concursal:323/2013
Datos Registrales:
Tomo:
2528
Libro:
0
Folio:
21
Hoja:
8-1780
Inscripción:
46
Fecha Inscripción07/11/2016
Registro:Registro Mercantil de Girona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 21, S 8, H GI 1780, I/A 46 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-17