SERPAFO SL - EXTINGUIDA
Municipio Formentera
Provincia Illes Balears
Razón Social SERPAFO SL
CIF B07838154
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SERPAFO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERPAFO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Egoechaga Cadaval Jorge | Apoderado | 19/09/2017 | 14/12/2017 |
Verdera Verdera Alberto | Administrador Unico | 16/11/2016 | 14/12/2017 |
Serra Mayans Maria | Apoderado | 19/09/2017 | |
Tur Torres Francisco | Apoderado Solidario | 19/09/2017 | |
Verdera Colomar Federico | Apoderado Solidario | 19/09/2017 | |
Tur Torres Francisco | Administrador Unico | 16/11/2016 |
ACTOS BORME DE SERPAFO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62, L 62, F 174, S 8, H IB 3178, I/A 10 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62, L 62, F 174, S 8, H IB 3178, I/A 10 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62, L 62, F 174, S 8, H IB 3178, I/A 10 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62, L 62, F 174, S 8, H IB 3178, I/A 10 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62, L 62, F 174, S 8, H IB 3178, I/A 9 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-07
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62, L 62, F 173, S 8, H IB 3178, I/A 8 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-07
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2015 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62, L 62, F 173, S 8, H IB 3178, I/A 7 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62, L 62, F 173, S 8, H IB 3178, I/A 6 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62, L 62, F 173, S 8, H IB 3178, I/A 6 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-07