SEROSALEX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaça de Catalunya, 2
Código Postal 17480
Municipio Roses
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEROSALEX SL
CIF B55321699
Capital Social 4000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/04/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SEROSALEX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEROSALEX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Eduardo Ibañez Tarradellas | Liquidador | 26/02/2021 | 26/11/2021 |
Oscar Forrellad Twose | Administrador Solidario | 18/02/2019 | 26/02/2021 |
Sergio Forrellad Twose | Administrador Solidario | 18/02/2019 | 26/02/2021 |
Alejandro Javier Oviedo Smith | Administrador Unico | 11/06/2018 | 18/02/2019 |
ACTOS BORME DE SEROSALEX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3208 , F 128, S 8, H GI 64142, I/A 4 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3208 , F 127, S 8, H GI 64142, I/A 3 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3208 , F 127, S 8, H GI 64142, I/A 3 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3208 , F 127, S 8, H GI 64142, I/A 3 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3208 , F 127, S 8, H GI 64142, I/A 3 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3208 , F 127, S 8, H GI 64142, I/A 2 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3208 , F 127, S 8, H GI 64142, I/A 2 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3208 , F 127, S 8, H GI 64142, I/A 2 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3208 , F 126, S 8, H GI 64142, I/A 1 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-17
Dirección:PLAZA DE CATALUNYA 2 BAJOS (ROSES)
Comienzo de operaciones:25/04/18
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:La explotación de bares, cafeterías, restaurantes y cualesquiera establecimientos relacionados con la restauración. Los servicios de catering en la celebración de banquetes de bodas y cualesquiera otros eventos sociales, deportivos, congresos, para particulares, comunidades y empresas públicas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3208 , F 126, S 8, H GI 64142, I/A 1 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-17