SERMOBI R E L P SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gobelas, 17
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERMOBI R E L P SL
CIF B82997289
Capital Social 678321.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SERMOBI R E L P SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERMOBI R E L P SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA TRES SOLES SL | Administrador Mancomunado | 14/04/2010 | 26/02/2021 |
Poblete Mora Rocio Maria | Representante | 14/04/2010 | 26/02/2021 |
Poblete Mora Rocio Maria | Liquidador Mancomunado | 26/02/2021 | 26/02/2021 |
Ramos Martin Julian | Administrador Mancomunado | 26/02/2021 | |
Ramos Martin Julian | Liquidador Mancomunado | 26/02/2021 | 26/02/2021 |
Poblete Vidal Santiago Manuel | Administrador Mancomunado | 14/04/2010 |
ACTOS BORME DE SERMOBI R E L P SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16708 , F 121, S 8, H M 285278, I/A 9 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16708 , F 121, S 8, H M 285278, I/A 9 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16708 , F 121, S 8, H M 285278, I/A 9 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16708 , F 121, S 8, H M 285278, I/A 9 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
- C/ GOBELAS NUMERO 17, PLANTA BAJA, URBANIZACION LA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16708 , F 121, S 8, H M 285278, I/A 8 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-28
Capital Anterior: | 204.372,00 | Euros |
Aumento de capital: | 473.949,00 | Euros |
Capital Actual: | 678.321,00 | Euros |
Porcentaje: | 231,91 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16708 , F 120, S 8, H M 285278, I/A 7 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16708 , F 120, S 8, H M 285278, I/A 6 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16708 , F 120, S 8, H M 285278, I/A 6 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-50-28