SERING SERVICIOS DE INGENIERIA SA
Provincia Madrid
Razón Social SERING SERVICIOS DE INGENIERIA SA
CIF A50151257
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SERING SERVICIOS DE INGENIERIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERING SERVICIOS DE INGENIERIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Algora Del Barrio Ramon | Administrador Unico | 13/09/2011 | 25/01/2016 |
Villar San Pedro Jose Maria | Apoderado | 13/09/2011 | 16/07/2015 |
Algora Del Barrio Ramon | Administrador Solidario | 13/09/2011 | |
Villar Sampedro Jose Maria | Administrador Solidario | 13/09/2011 |
ACTOS BORME DE SERING SERVICIOS DE INGENIERIA SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5592 , F 185, S 8, H M 91520, I/A 9 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5592 , F 184, S 8, H M 91520, I/A 8 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-192-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5592 , F 183, S 8, H M 91520, I/A 7 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 2 Y 22 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5592 , F 183, S 8, H M 91520, I/A 6 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5592 , F 183, S 8, H M 91520, I/A 6 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5592 , F 183, S 8, H M 91520, I/A 6 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-213-28