SERGROBE DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social SERGROBE DE INVERSIONES SICAV
Página Web bbvaassetmanagement.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SERGROBE DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERGROBE DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | EntidDeposit | 08/09/2017 | 13/10/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 10/09/2014 | 13/10/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 10/09/2014 | 13/10/2022 |
Dueñas Castellano Jose Luis | Liquidador Solidario | 13/10/2022 | 13/10/2022 |
Dueñas Castellanos Jose Luis | Consejero | 09/07/2013 | 13/10/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 06/11/2020 | 13/10/2022 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 14/08/2017 | 13/10/2022 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 26/03/2010 | 13/10/2022 |
March Estany Ricardo | Liquidador Solidario | 13/10/2022 | 13/10/2022 |
March Estany Ricardo | Presidente | 09/07/2013 | 13/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERGROBE DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24471 , F 129, S 8, H M 192037, I/A 36 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24471 , F 129, S 8, H M 192037, I/A 36 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24471 , F 129, S 8, H M 192037, I/A 36 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24471 , F 129, S 8, H M 192037, I/A 36 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24471 , F 129, S 8, H M 192037, I/A 36 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
- Baja en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable por resolución de fecha 23 de septiembre de 2022
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12156 , F 127, S 8, H M 192037, I/A 1-M (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24471 , F 129, S 8, H M 192037, I/A 35 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24471 , F 129, S 8, H M 192037, I/A 35 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24471 , F 129, S 8, H M 192037, I/A 34 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24471 , F 128, S 8, H M 192037, I/A 33 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28