SERGESA GESTION DE ENERGIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Carlos Trias Bertran, 4
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERGESA GESTION DE ENERGIA SL
CIF B85863454
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Fecha de Constitución 15/01/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia De Castro Jose Manuel
VINCULACIONES DE SERGESA GESTION DE ENERGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERGESA GESTION DE ENERGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia De Castro Jose Manuel | Socio Unico | 25/01/2010 | 16/04/2024 |
Garcia De Castro Jose Manuel | Administrador Unico | 25/01/2010 | 16/04/2024 |
ACTOS BORME DE SERGESA GESTION DE ENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27309 , F 121, S 8, H M 492082, I/A 3 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-28
- Auto de fecha 7 de enero de 2024 por el que se acuerda la Conclusión del procedimiento especial de microempresas de SERGESA GESTION DE ENERGIA SL, por insuficiencia de la masa activa, con cierre definitivo de la misma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27309 , F 121, S 8, H M 492082, I/A 3 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27309 , F 121, S 8, H M 492082, I/A 3 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-28
- PLAZA CARLOS TRIAS BERTRAN 4 2º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27309 , F 120, S 8, H M 492082, I/A 2 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27309 , F 118, S 8, H M 492082, I/A 1 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27309 , F 118, S 8, H M 492082, I/A 1 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-28
Dirección:C/ VALLE DE ANSO 2 (ROZAS DE MADRID (LAS))
Comienzo de operaciones:15/01/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La construcción completa , reparación de terrenos y conservación de todo tipo de edificaciones..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27309 , F 118, S 8, H M 492082, I/A 1 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-28