SERFORIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rico Home, 3
Código Postal 28801
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERFORIN SL
CIF B84308600
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 07/04/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SERFORIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERFORIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuesta Marquez Ignacio | Consejero | 05/03/2014 | 21/08/2017 |
Cuesta Marquez Maria Paz | Consejero | 05/03/2014 | 21/08/2017 |
Cuesta Montero Jose Luis | Presidente | 05/03/2014 | 21/08/2017 |
Cuesta Montero Jose Luis | Consejero Delegado | 05/03/2014 | 21/08/2017 |
Cuesta Montero Jose Luis | Consejero | 05/03/2014 | 21/08/2017 |
Cuesta Montero Jose Luis | Liquidador | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
Sanchez Garces Maria Araceli | Consejero | 05/03/2014 | 21/08/2017 |
Sanchez Garces Maria Araceli | Secretario | 05/03/2014 | 21/08/2017 |
Sanchez Garces Maria Araceli | Apoderado | 05/03/2014 | 21/08/2017 |
Gonzalez Ambroa Jose Manuel | Secretario | 05/03/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERFORIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21323 , F 191, S 8, H M 378922, I/A 6 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21323 , F 191, S 8, H M 378922, I/A 6 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21323 , F 191, S 8, H M 378922, I/A 6 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21323 , F 191, S 8, H M 378922, I/A 6 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21323 , F 190, S 8, H M 378922, I/A 5 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21323 , F 189, S 8, H M 378922, I/A 4 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21323 , F 189, S 8, H M 378922, I/A 4 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21323 , F 189, S 8, H M 378922, I/A 4 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
- C/ RICO HOME 3 (ALCALA DE HENARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21323 , F 189, S 8, H M 378922, I/A 3 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-28