SERESCA VTC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pepe Carrasco, 1
Código Postal 29730
Municipio Rincón de la Victoria
Provincia Málaga
Razón Social SERESCA VTC SL
CIF B93739746
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 12/02/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario Marmolejo Estrada Raul
VINCULACIONES DE SERESCA VTC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERESCA VTC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marmolejo Estrada Raul | Socio Unico | 05/01/2021 | 24/05/2023 |
Marmolejo Estrada Raul | Administrador Unico | 05/01/2021 | 24/05/2023 |
Marmolejo Estrada Raul | Socio único | 24/05/2023 | |
Marmolejo Estrada Raul | Liquidador | 24/05/2023 | 24/05/2023 |
MARATENEA SL | Socio Unico | 24/02/2020 | 05/01/2021 |
Marmolejo Enriquez Jose Antonio | Administrador Unico | 24/02/2020 | 05/01/2021 |
ACTOS BORME DE SERESCA VTC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925, L 4832, F 69, S 8, H MA154930, I/A 3 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925, L 4832, F 69, S 8, H MA154930, I/A 3 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925, L 4832, F 69, S 8, H MA154930, I/A 3 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925, L 4832, F 69, S 8, H MA154930, I/A 3 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-29
- Actividad principal: "Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas", código CNAE 46.39. Otras actividades: Comercio al por mayor y al por menor, importación y exportación de todo tipo de productos alimenticios y bebidas, incluso de forma online. Alquiler de vehículos c
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925, L 4832, F 68, S 8, H MA154930, I/A 2 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925, L 4832, F 68, S 8, H MA154930, I/A 2 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925, L 4832, F 68, S 8, H MA154930, I/A 2 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-29
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925, L 4832, F 68, S 8, H MA154930, I/A 2 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925, L 4832, F 68, S 8, H MA154930, I/A 1 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925, L 4832, F 68, S 8, H MA154930, I/A 1 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-29