SEREMAC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Florez, 36
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Razón Social SEREMAC SL
CIF B27155969
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SEREMAC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEREMAC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coego Gonzalez Alvaro | Liquidador Solidario | 31/08/2020 | 31/08/2020 |
Pacior Garcia Javier | Liquidador Solidario | 31/08/2020 | 31/08/2020 |
Pacior Garcia Javier | Administrador Mancomunado | 13/12/2018 | 31/08/2020 |
Pintos Lopez Jose Maria | Liquidador Solidario | 31/08/2020 | 31/08/2020 |
Quinta Garcia Daniel | Liquidador Solidario | 31/08/2020 | 31/08/2020 |
Quinta Garcia Daniel | Administrador Mancomunado | 13/12/2018 | 31/08/2020 |
Quinta Garcia Jesus | Liquidador Solidario | 31/08/2020 | 31/08/2020 |
Vazquez Lopez Manuel | Liquidador Solidario | 31/08/2020 | 31/08/2020 |
Vazquez Lopez Manuel | Administrador Mancomunado | 13/12/2018 | 31/08/2020 |
Pacior Garcia Javier | Administrador Mancomunado | 18/06/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SEREMAC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 201, S 8, H C 33675, I/A 5 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 201, S 8, H C 33675, I/A 5 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 201, S 8, H C 33675, I/A 5 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 201, S 8, H C 33675, I/A 5 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 201, S 8, H C 33675, I/A 4 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 201, S 8, H C 33675, I/A 3 N (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 201, S 8, H C 33675, I/A 2 N (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 201, S 8, H C 33675, I/A 3 N (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 201, S 8, H C 33675, I/A 3 NM (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-15