SERCANGE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ines Chemida, 32
Código Postal 35009
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERCANGE SL
CIF B76101880
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 02/08/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SERCANGE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERCANGE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Betancor Rodriguez Maria Soledad | Liquidador Solidario | 27/01/2015 | 27/01/2015 |
Oubiña Moya Gonzalo Javier | Administrador Unico | 22/05/2013 | 27/01/2015 |
Rodriguez Diaz Maria Soledad | Liquidador Solidario | 27/01/2015 | 27/01/2015 |
Rodriguez Diaz Maria Soledad | Administrador Unico | 27/03/2012 | 22/05/2013 |
Betancor Rodriguez Maria Soledad | Administrador Unico | 16/08/2011 | 27/03/2012 |
ACTOS BORME DE SERCANGE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 13, S 8, H GC 44696, I/A 4 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 13, S 8, H GC 44696, I/A 4 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-35
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 13, S 8, H GC 44696, I/A 4 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 13, S 8, H GC 44696, I/A 4 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 13, S 8, H GC 44696, I/A 3 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 13, S 8, H GC 44696, I/A 3 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 12, S 8, H GC 44696, I/A 2 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 12, S 8, H GC 44696, I/A 2 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 10, S 8, H GC 44696, I/A 1 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-35
Dirección:C/ INES CHEMIDA 32 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Comienzo de operaciones:02/08/11
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La prestación de servicios, bien sea directamente, a través de contratos de cesión, uso y arrendimiento, mediante los instrumentos jurídicos legalmente existentes, o formando parte de sociedades, juntas o entidades urbanísticas colaboradoras, asociaciones de propietarios..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 10, S 8, H GC 44696, I/A 1 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-35