SERA 35 SL - EXTINGUIDA
Razón Social SERA 35 SL
CIF B29605953
Órgano Administración Administrador único
Propietario Velasco Montes Susana
VINCULACIONES DE SERA 35 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERA 35 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Velasco Montes Susana | Liquidador | 24/08/2024 | 24/08/2024 |
Velasco Montes Susana | Socio Unico | 13/10/2023 | 24/08/2024 |
Velasco Montes Susana | Administrador Unico | 13/10/2023 | 24/08/2024 |
Muñoz Lopez Julio-alfonso | Administrador Unico | 18/01/2018 | 13/10/2023 |
Muñoz Lopez Julio-alfonso | Socio Unico | 24/02/2015 | 13/10/2023 |
ACTOS BORME DE SERA 35 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 204585, I/A 10 (24/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 204585, I/A 10 (24/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 204585, I/A 10 (24/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 204585, I/A 10 (24/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12758 , F 137, S 8, H M 204585, I/A 9 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12758 , F 137, S 8, H M 204585, I/A 9 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12758 , F 137, S 8, H M 204585, I/A 9 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12758 , F 137, S 8, H M 204585, I/A 8 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
- Otras modificaciones estatutarias: 8. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12758 , F 137, S 8, H M 204585, I/A 7 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12758 , F 137, S 8, H M 204585, I/A 7 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-28