SER-GES MEDITERRANEO 2006 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Enrique Granados, 7
Código Postal 50012
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social SER-GES MEDITERRANEO 2006 SL
CIF B99097164
Actividad Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 06/03/2006
VINCULACIONES DE SER-GES MEDITERRANEO 2006 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SER-GES MEDITERRANEO 2006 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernal Julian Maria Inmaculada | Apoderado | 04/01/2022 | |
Bernal Julian Maria Inmaculada | Apoderado | 14/03/2017 | 04/01/2022 |
Bernal Julian Maria Inmaculada | Apoderado | 11/08/2017 | 04/01/2022 |
Rocamora Jordan Jacobo | Administrador Solidario | 04/01/2022 | |
Rocamora Jordan Jacobo | Liquidador Solidario | 04/01/2022 | 04/01/2022 |
Tapia Ruiz Carlos Jose | Administrador Solidario | 04/01/2022 | |
Tapia Ruiz Carlos Jose | Liquidador Solidario | 04/01/2022 | 04/01/2022 |
Albasanz Giner Jose Fernando | Administrador Solidario | 08/01/2010 |
ACTOS BORME DE SER-GES MEDITERRANEO 2006 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 187, S 8, H Z 40496, I/A 6 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 187, S 8, H Z 40496, I/A 6 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-50
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 187, S 8, H Z 40496, I/A 6 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 187, S 8, H Z 40496, I/A 6 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 187, S 8, H Z 40496, I/A 6 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 186, S 8, H Z 40496, I/A 5 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 186, S 8, H Z 40496, I/A 4 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 186, S 8, H Z 40496, I/A 3 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-50
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-50