SEPISA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Puigbarral, 43
Código Postal 08227
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social SEPISA SL
CIF B60094919
Actividad Construcción de carreteras y autopistas
Página Web www.sepisa.com
VINCULACIONES DE SEPISA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEPISA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Cuevillas Sayrol Jaume | Administrador Concursal | 13/04/2010 | 19/06/2015 |
Cabrera Martinez Jose | REP.ADM.CONC | 13/04/2010 | 19/06/2015 |
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON Y ALICANTE | Administrador Concursal | 13/04/2010 | 19/06/2015 |
Garreta Dalmau Francisco | Administrador Concursal | 13/04/2010 | 19/06/2015 |
Buxeda Mestre Jordi | Secretario No Consejero | 23/11/2011 | |
Consola Navarro Jesus | REPR.143 RRM | 02/12/2009 | 23/11/2011 |
GARRIGOSA 99 SL | Consejero | 23/11/2011 | |
GRUP HOB 7 SL | Presidente | 23/11/2011 | |
GRUP HOB 7 SL | Consejero | 23/11/2011 | |
Honorato Gonzalez Emilio | REPR.143 RRM | 23/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SEPISA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38401 , F 100, S 8, H B 39657, I/A 35 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 974/2009, AUTO FIRME DE FECHA 29/05/2015, POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38401 , F 100, S 8, H B 39657, I/A 35 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38401 , F 100, S 8, H B 39657, I/A 35 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38401 , F 99, S 8, H B 39657, I/A 34 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 974/2009, AUTO FIRME DE FECHA 16/05/2011, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y AUTO FIRME DE FECHA 19/09/2011, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38401 , F 99, S 8, H B 39657, I/A 34 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-08
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38401 , F 99, S 8, H B 39657, I/A 34 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-92-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 974/2009-B SECCION 1, AUTO FIRME DE FECHA 29 DE ENERO DE 2.010, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38401 , F 97, S 8, H B 39657, I/A 33 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38401 , F 97, S 8, H B 39657, I/A 33 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38401 , F 97, S 8, H B 39657, I/A 32 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-08