SENTINBOX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Tuset, 25
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SENTINBOX SL
CIF B65006181
Capital Social 1446690.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 17/12/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SENTINBOX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SENTINBOX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mayoral Jove Francisco Javier | Administrador Solidario | 27/01/2009 | 05/06/2019 |
Mayoral Jove Francisco Javier | Liquidador | 05/06/2019 | 05/06/2019 |
Sentis Alvarez Luis | Administrador Solidario | 27/01/2009 | 05/06/2019 |
Sentis Alvarez Luis | Liquidador | 05/06/2019 | 05/06/2019 |
ACTOS BORME DE SENTINBOX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40986 , F 81, S 8, H B 374878, I/A 4 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40986 , F 81, S 8, H B 374878, I/A 4 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40986 , F 81, S 8, H B 374878, I/A 4 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08
- CL TUSET Num.25 P.6 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40986 , F 81, S 8, H B 374878, I/A 3 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.440.690,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.446.690,00 | Euros |
Porcentaje: | 24.011,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40986 , F 77, S 8, H B 374878, I/A 2 (13/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DONLUIS SENTIS ALVAREZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40986 , F 75, S 8, H B 374878, I/A 1 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40986 , F 75, S 8, H B 374878, I/A 1 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-08