SENSAFE CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Castilla, 53
Código Postal 28830
Municipio San Fernando de Henares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SENSAFE CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS SL
CIF B87011532
Capital Social 4500.0 Euros
Actividad Servicios de sistemas de seguridad
Fecha de Constitución 09/05/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SENSAFE CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SENSAFE CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Rio Fernandez Jose Carlos | Apoderado | 23/11/2015 | 08/03/2016 |
Perez Reverte Gutierrez Jose-maria | Apoderado | 23/04/2015 | 08/03/2016 |
Whelan Anita Marina | Administrador Unico | 23/11/2015 | 08/03/2016 |
Whelan Anita Marina | Liquidador | 08/03/2016 | 08/03/2016 |
Islam Whelan Kelly Jade | Administrador Unico | 23/04/2015 | 23/11/2015 |
Sanchez Rubio Ana Isabel | Administrador Unico | 29/05/2014 | 23/04/2015 |
ACTOS BORME DE SENSAFE CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32310 , F 46, S 8, H M 581583, I/A 7 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32310 , F 46, S 8, H M 581583, I/A 7 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32310 , F 46, S 8, H M 581583, I/A 7 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32310 , F 46, S 8, H M 581583, I/A 7 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-28
- AVDA DE CASTILLA 53 (SAN FERNANDO DE HENARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32310 , F 46, S 8, H M 581583, I/A 6 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
Administrador Unico
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32310 , F 46, S 8, H M 581583, I/A 6 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32310 , F 46, S 8, H M 581583, I/A 6 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32310 , F 45, S 8, H M 581583, I/A 5 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32310 , F 45, S 8, H M 581583, I/A 4 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32310 , F 45, S 8, H M 581583, I/A 4 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-28