SENSACION NEGOCIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL LA SEU, NAU 5-5
Municipio La Seu d'Urgell
Provincia Lleida
Razón Social SENSACION NEGOCIOS SL
CIF B98106388
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 22/12/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SENSACION NEGOCIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SENSACION NEGOCIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortes Espuñes Pedro | Apoderado | 16/11/2009 | 30/11/2020 |
Ibern Arnau Noemi | Administrador Unico | 24/04/2018 | 30/11/2020 |
Ibern Arnau Noemi | Liquidador | 30/11/2020 | 30/11/2020 |
Puente Valladares Benjami | Administrador Unico | 07/05/2015 | 24/04/2018 |
Puente Valladares Benjami | Socio Unico | 07/05/2015 | 24/04/2018 |
Vernet Moles Joan | Administrador Solidario | 09/09/2009 | 07/05/2015 |
Salvat Font Jorge | Administrador Solidario | 09/09/2009 | 24/11/2014 |
Cerda Alvarez Adrian | Administrador Solidario | 05/02/2009 | 09/09/2009 |
Cerda Sanjuan Ramon | Administrador Solidario | 05/02/2009 | 09/09/2009 |
ACTOS BORME DE SENSACION NEGOCIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 77, S 8, H L 23973, I/A 10 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 77, S 8, H L 23973, I/A 10 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 77, S 8, H L 23973, I/A 10 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 77, S 8, H L 23973, I/A 10 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-25
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 77, S 8, H L 23973, I/A 10 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 77, S 8, H L 23973, I/A 9 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 77, S 8, H L 23973, I/A 8 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 77, S 8, H L 23973, I/A 8 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-25
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 76, S 8, H L 23973, I/A 7 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-25
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 76, S 8, H L 23973, I/A 6 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-25