SEMPRE CINEMA PRODUCIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Linares Rivas, 30
Código Postal 15005
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Razón Social SEMPRE CINEMA PRODUCIONS SL
CIF B70144373
Capital Social 126000.0 Euros
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario ABANCA CORPORACION INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE SEMPRE CINEMA PRODUCIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEMPRE CINEMA PRODUCIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABANCA CORPORACION INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL SL | Socio Unico | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
Alvarez Acevedo Alfonso | Apoderado Solidario | 11/10/2016 | 20/01/2017 |
Corporacion Empresarial De Tenencia De Activos De | Administrador Mancomunado | 04/07/2016 | 20/01/2017 |
CORPORACION EMPRESARIAL Y FINANCIERA DE GALICIA SL | Administrador Mancomunado | 04/07/2016 | 20/01/2017 |
Delmas Costa Miguel | Liquidador | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
Delmas Costa Miguel | Apoderado Solidario | 11/10/2016 | 20/01/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 23/01/2012 | 20/01/2017 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 11/08/2011 | 20/01/2017 |
ABANCA CORPORACION INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL SL | Presidente | 04/07/2016 | |
ABANCA CORPORACION INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL SL | Consejero | 04/07/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SEMPRE CINEMA PRODUCIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 192, S 8, H C 42834, I/A 18 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 192, S 8, H C 42834, I/A 18 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 192, S 8, H C 42834, I/A 18 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-15
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 192, S 8, H C 42834, I/A 18 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 192, S 8, H C 42834, I/A 18 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-15
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 192, S 8, H C 42834, I/A 17 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-15
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 191, S 8, H C 42834, I/A 16 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 191, S 8, H C 42834, I/A 16 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-15
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 191, S 8, H C 42834, I/A 16 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 191, S 8, H C 42834, I/A 15 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-15