SEMPER PLUS ULTRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 6
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEMPER PLUS ULTRA SL
CIF B55207062
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 10/06/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SEMPER PLUS ULTRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEMPER PLUS ULTRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alexandre Paulin Emilien Pichard | Administrador Unico | 23/07/2014 | 15/12/2022 |
Alexandre Paulin Emilien Pichard | Liquidador | 15/12/2022 | 15/12/2022 |
Henri Joseph Terol | Administrador Unico | 25/06/2014 | 23/07/2014 |
ACTOS BORME DE SEMPER PLUS ULTRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44697 , F 45, S 8, H B 463794, I/A 4 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44697 , F 45, S 8, H B 463794, I/A 4 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44697 , F 45, S 8, H B 463794, I/A 4 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-08
- PS DE GRACIA Num.6 P.3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44697 , F 45, S 8, H B 463794, I/A 3 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 25, S 8, H GI 56543, I/A 2 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 25, S 8, H GI 56543, I/A 2 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 24, S 8, H GI 56543, I/A 1 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-17
Dirección:C/ NOU 63-65 1 6 (FIGUERES)
Comienzo de operaciones:10/06/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 24, S 8, H GI 56543, I/A 1 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-17