SEMPER IMPORT SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Avgda Avinguda del Parc, 19
Código Postal 46600
Municipio Alzira
Provincia Valencia
Razón Social SEMPER IMPORT SL
CIF B98011141
Fecha de Constitución 27/02/2008
VINCULACIONES DE SEMPER IMPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEMPER IMPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bono Frigols Raquel | Apoderado Solidario | 09/02/2011 | 23/11/2012 |
Tortajada Llamas Maria Angeles | Apoderado Solidario | 09/02/2011 | 23/11/2012 |
Vicente Ayuso Maria Jesus | Apoderado Solidario | 09/02/2011 |
ACTOS BORME DE SEMPER IMPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8859, L 6145, F 167, S 8, H V 128060, I/A 5 M (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8859, L 6145, F 167, S 8, H V 128060, I/A 5 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-231-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-67-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8859, L 6145, F 166, S 8, H V 128060, I/A 4 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8859, L 6145, F 166, S 8, H V 128060, I/A 3 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-170-46