SEMCODI2012 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mare de Deu de Montserrat, 67
Código Postal 07008
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEMCODI2012 SL
CIF B57765976
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 04/07/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SEMCODI2012 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEMCODI2012 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fundacio Col Legi Sant Josep Obrer-corpus Christi | Socio Unico | 10/09/2012 | 02/07/2019 |
Guasp Guardiola Antonio | Administrador Unico | 21/05/2015 | 02/07/2019 |
Guasp Guardiola Antonio | Liquidador | 02/07/2019 | 02/07/2019 |
Mansilla Mayordomo Jose | Apoderado | 28/01/2013 | 02/07/2019 |
Ramon Reus Juan | Administrador Unico | 10/09/2012 | 21/05/2015 |
ACTOS BORME DE SEMCODI2012 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2614 , F 37, S 8, H PM 70180, I/A 4 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2614 , F 37, S 8, H PM 70180, I/A 4 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2614 , F 37, S 8, H PM 70180, I/A 4 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2614 , F 37, S 8, H PM 70180, I/A 4 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2614 , F 37, S 8, H PM 70180, I/A 4 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2614 , F 37, S 8, H PM 70180, I/A 4 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 191, S 8, H PM 70180, I/A 3 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 191, S 8, H PM 70180, I/A 3 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 191, S 8, H PM 70180, I/A 2 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 190, S 8, H PM 70180, I/A 1 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-07