SELITRAC MOTOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Barco, 7
Código Postal 28220
Municipio Majadahonda
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SELITRAC MOTOR SL
CIF B87637112
Capital Social 500000.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 07/09/2016
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario CORPORACION SELIGRAT XXI SL
VINCULACIONES DE SELITRAC MOTOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SELITRAC MOTOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION SELIGRAT XXI SL | Administrador Mancomunado | 29/09/2016 | 28/07/2021 |
CORPORACION SELIGRAT XXI SL | Socio Unico | 29/09/2016 | 28/07/2021 |
De Andres De La Calle Jose Maria | Apoderado Mancomunado | 20/12/2019 | 28/07/2021 |
Gomez Palomino Julio | Apoderado | 12/01/2021 | 28/07/2021 |
Moreno Paradela Jose Maria | Apoderado Mancomunado | 20/12/2019 | 28/07/2021 |
Muñoz Gonzalez Jorge | Apoderado | 28/07/2021 | |
Muñoz Gonzalez Jorge | Apoderado | 12/01/2021 | 28/07/2021 |
Muñoz Gonzalez Jorge | Apoderado | 25/09/2017 | 28/07/2021 |
SALAS Y MARAVER SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AUDITORIA SL | Auditor | 28/02/2017 | 28/07/2021 |
Seligrat Alonso Maria Trinidad | Administrador Mancomunado | 29/09/2016 | 28/07/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SELITRAC MOTOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35149 , F 169, S 8, H M 632118, I/A 12 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35149 , F 169, S 8, H M 632118, I/A 12 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35149 , F 169, S 8, H M 632118, I/A 12 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35149 , F 169, S 8, H M 632118, I/A 12 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35149 , F 168, S 8, H M 632118, I/A 11 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35149 , F 168, S 8, H M 632118, I/A 10 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35149 , F 168, S 8, H M 632118, I/A 9 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35149 , F 166, S 8, H M 632118, I/A 8 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35149 , F 166, S 8, H M 632118, I/A 7 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35149 , F 166, S 8, H M 632118, I/A 6 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28