SELIN ASESORAMIENTO Y GESTION SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Mercurio, 2
Código Postal 28830
Municipio San Fernando de Henares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SELIN ASESORAMIENTO Y GESTION SA
CIF A78587540
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Toquero Gutierrez Antonio
VINCULACIONES DE SELIN ASESORAMIENTO Y GESTION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SELIN ASESORAMIENTO Y GESTION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Bayon Francisco | Apoderado | 28/12/2018 | |
Fuentes Lopez Francisco | Apoderado | 28/12/2018 | |
Toquero Gutierrez Antonio | Administrador Unico | 26/06/2014 | 28/12/2018 |
Caballero Blanco Benito | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/06/2014 | |
Jimenez Campillo Rafael | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/06/2014 | |
Perez Menendez Diego | Apoderado | 26/06/2014 | |
Selles Ferreiro Adrian | Apoderado | 26/06/2014 | |
Toquero Gutierrez Antonio | Administrador Solidario | 22/12/2010 | 26/06/2014 |
Toquero Soguero Antonio | Administrador Solidario | 22/12/2010 | 26/06/2014 |
ACTOS BORME DE SELIN ASESORAMIENTO Y GESTION SA
- RECTIFICACION DE LA INSCRIPCION 30ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8560 , F 201, S 8, H M 17223, I/A 31 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8560 , F 196, S 8, H M 17223, I/A 30 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
- Cesión global de activo y pasivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8560 , F 196, S 8, H M 17223, I/A 30 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
- Beneficiarias de la cesión: EUROPARK MADRID SA
- Beneficiarias de la cesión: EUROPARK MADRID SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8560 , F 196, S 8, H M 17223, I/A 30 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8560 , F 196, S 8, H M 17223, I/A 30 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8560 , F 196, S 8, H M 17223, I/A 29 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-28
- C/ MERCURIO 2 (SAN FERNANDO DE HENARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8560 , F 89, S 8, H M 17223, I/A 28 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: HAN SIDO MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA ADECUARLOS A LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8560 , F 89, S 8, H M 17223, I/A 28 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8560 , F 89, S 8, H M 17223, I/A 28 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8560 , F 89, S 8, H M 17223, I/A 28 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-28