SELECTCAMP IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Vinyals, 165
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social SELECTCAMP IBERICA SL
CIF B64148653
Actividad Campings
Fecha de Constitución 06/03/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Henderikus Jakob Van Heuveln
VINCULACIONES DE SELECTCAMP IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SELECTCAMP IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Henderikus Jakob Van Heuveln | Administrador Unico | 28/06/2021 | 14/12/2021 |
Alessandro Pascal Enos Loek Van De Loo | Administrador Unico | 05/04/2019 | 28/06/2021 |
Alessandro Pascal Enos Loek Van De Loo | Administrador Solidario | 11/08/2016 | 05/04/2019 |
Louis Godefridus Bernardus Maria Van De Loo | Administrador Solidario | 11/08/2016 | 05/04/2019 |
Van De Loo Louis Godefridus Bernardus Maria | Administrador Unico | 11/08/2016 |
ACTOS BORME DE SELECTCAMP IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38516 , F 203, S 8, H B 329343, I/A 8 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: VACANCESELECT GROUP SAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38516 , F 203, S 8, H B 329343, I/A 7 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38516 , F 202, S 8, H B 329343, I/A 6 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38516 , F 202, S 8, H B 329343, I/A 6 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.24 : FIJACION DE LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, FINALIZANDO EL 31 DE OCTUBRE DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38516 , F 202, S 8, H B 329343, I/A 5 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38516 , F 202, S 8, H B 329343, I/A 4 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38516 , F 202, S 8, H B 329343, I/A 4 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART. 24 : FIJACION DE LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, FINALIZANDO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38516 , F 201, S 8, H B 329343, I/A 3 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38516 , F 201, S 8, H B 329343, I/A 3 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38516 , F 201, S 8, H B 329343, I/A 3 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-08