SELECCION Y SERVICIOS INTEGRALES PROJECTS SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SELECCION Y SERVICIOS INTEGRALES PROJECTS SA
CIF A84662337
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 08/03/2006
Página Web www.usg-sys.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SELECCION Y SERVICIOS INTEGRALES PROJECTS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SELECCION Y SERVICIOS INTEGRALES PROJECTS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guedes Lopez Francisco | Apoderado Solidario | 21/07/2009 | 07/07/2010 |
Mas Sauri Jose Oriol | Apoderado | 12/05/2009 | 07/07/2010 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 06/02/2009 | 07/07/2010 |
Schreur Edwin Jacobus Nicolaas | Consejero Delegado Solidario | 20/05/2009 | 07/07/2010 |
Schreur Edwin Jacobus Nicolaas | Consejero | 20/05/2009 | 07/07/2010 |
Gispert Bustillo Ivan | Apoderado Mancomunado | 20/04/2010 | |
Castilla Calvente Maria Isabel | Apoderado | 13/03/2009 | 26/02/2010 |
Vazquez Capellan Patricia | Apoderado | 26/02/2010 | |
Icke Ronald | Consejero | 16/11/2009 | |
Maroto Perez Rosana | Apoderado | 21/07/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SELECCION Y SERVICIOS INTEGRALES PROJECTS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26619 , F 154, S 8, H M 405902, I/A 28 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26619 , F 154, S 8, H M 405902, I/A 28 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-85-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26619 , F 153, S 8, H M 405902, I/A 27 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26619 , F 153, S 8, H M 405902, I/A 26 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26619 , F 153, S 8, H M 405902, I/A 25 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26619 , F 153, S 8, H M 405902, I/A 24 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26619 , F 152, S 8, H M 405902, I/A 23 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26619 , F 151, S 8, H M 405902, I/A 22 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22691 , F 224, S 8, H M 405902, I/A 21 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-28