SELACOL COSTERA 2015 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Ausias March, 2
Código Postal 46800
Municipio Xàtiva
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SELACOL COSTERA 2015 SL
CIF B98755739
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 29/07/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SELACOL COSTERA 2015 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SELACOL COSTERA 2015 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Auñon Arnero Marcos | Administrador Unico | 03/03/2017 | 15/10/2021 |
Auñon Arnero Marcos | Liquidador Unico | 15/10/2021 | 15/10/2021 |
Auñon Leon Sigfredo | Administrador Unico | 06/08/2015 | 03/03/2017 |
ACTOS BORME DE SELACOL COSTERA 2015 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9996, L 7278, F 155, S 8, H V 166487, I/A 3 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9996, L 7278, F 155, S 8, H V 166487, I/A 3 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9996, L 7278, F 155, S 8, H V 166487, I/A 3 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9996, L 7278, F 155, S 8, H V 166487, I/A 3 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9996, L 7278, F 155, S 8, H V 166487, I/A 3 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9996, L 7278, F 155, S 8, H V 166487, I/A 2 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9996, L 7278, F 155, S 8, H V 166487, I/A 2 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9996, L 7278, F 154, S 8, H V 166487, I/A 1 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-46
Dirección:C/ AUSIAS MARCH 2 (XATIVA)
Comienzo de operaciones:29/07/15
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: 1. Construcción, instalaciones y mantenimiento; en particular: Construcción de edificios: Promoción inmobiliaria (CNAE 4110); construcción de edificios residenciales (CNAE 4121); construcción de edificios no residenciales (CNAE 4122). Activid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9996, L 7278, F 154, S 8, H V 166487, I/A 1 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-46