SELACI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roger de Lluria, 126
Código Postal 08037
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SELACI SL
CIF B60436094
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único LES CREUS DIAMANT SL
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE SELACI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SELACI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barcons Arus Maria Eulalia | Apoderado Solidario | 25/11/2015 | 22/04/2016 |
Clavera Bachero Jose | Apoderado | 13/07/2010 | 22/04/2016 |
Clavera Bachero Josep | Apoderado | 13/01/2010 | 22/04/2016 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 03/11/2015 | 22/04/2016 |
LES CREUS DIAMANT SL | Administrador Unico | 15/10/2009 | 22/04/2016 |
Renart Cava Juan Bautista | Apoderado | 23/10/2009 | 22/04/2016 |
Renart Montalat Joan Baptista | REPR.143 RRM | 15/10/2009 | 22/04/2016 |
Renart Montalat Joan Baptista | Apoderado | 08/06/2010 | 22/04/2016 |
Sanz Vazquez Paloma | Apoderado Solidario | 25/11/2015 | 22/04/2016 |
Clavera Gispert Elisenda | Apoderado | 13/07/2010 | 09/04/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SELACI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30753 , F 199, S 8, H B 103722, I/A 20 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30753 , F 199, S 8, H B 103722, I/A 20 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30753 , F 199, S 8, H B 103722, I/A 19 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30753 , F 199, S 8, H B 103722, I/A 18 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30753 , F 198, S 8, H B 103722, I/A 17 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30753 , F 198, S 8, H B 103722, I/A 16 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30753 , F 198, S 8, H B 103722, I/A 15 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30753 , F 197, S 8, H B 103722, I/A 14 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-08