SEKELCORP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ciril Amorós, 51
Código Postal 46004
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social SEKELCORP SL
CIF B98050503
Capital Social 268000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 12/06/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario Soler Gimenez Alejandro
Auditor Varela Pires Angel
VINCULACIONES DE SEKELCORP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEKELCORP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Climent Casino Emilio | Auditor | 02/06/2020 | 24/10/2022 |
Soler Gimenez Alejandro | Administrador Unico | 17/12/2010 | 24/10/2022 |
Soler Gimenez Alejandro | Apoderado | 16/09/2010 | 24/10/2022 |
Soler Gimenez Alejandro | Socio Unico | 24/10/2022 | 24/10/2022 |
Soler Gimenez Alejandro | Liquidador Unico | 24/10/2022 | 24/10/2022 |
Valls Coll Laura | Apoderado | 26/03/2010 | 24/10/2022 |
Varela Pires Angel | Auditor | 02/06/2020 | 24/10/2022 |
Soler Gimenez Jose Vicente | Administrador Unico | 16/09/2010 | 17/12/2010 |
Soler Gimenez Alejandro | Administrador Unico | 16/09/2010 |
ACTOS BORME DE SEKELCORP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8916, L 6202, F 144, S 8, H V 130049, I/A 8 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8916, L 6202, F 144, S 8, H V 130049, I/A 8 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8916, L 6202, F 144, S 8, H V 130049, I/A 8 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8916, L 6202, F 144, S 8, H V 130049, I/A 8 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8916, L 6202, F 144, S 8, H V 130049, I/A 8 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8916, L 6202, F 144, S 8, H V 130049, I/A 8 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-46
Capital Anterior: | 800.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 532.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 268.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 66,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8916, L 6202, F 144, S 8, H V 130049, I/A 7 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8916, L 6202, F 144, S 8, H V 130049, I/A 6 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8916, L 6202, F 144, S 8, H V 130049, I/A 5 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-46